COMERCIAL TORROX COSTA DEL ORO SL - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social COMERCIAL TORROX COSTA DEL ORO SL
CIF B92750967
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 11/05/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL TORROX COSTA DEL ORO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL TORROX COSTA DEL ORO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
He Zuobin | Apoderado | 28/03/2011 | 05/12/2023 |
He Zuobin | Administrador Unico | 13/01/2016 | 05/12/2023 |
He Zuobin | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Zhou Yankai | Socio único | 05/12/2023 | |
Zhou Yankai | Administrador Unico | 13/01/2016 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL TORROX COSTA DEL ORO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 70, S 8, H MA 85597, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 70, S 8, H MA 85597, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 70, S 8, H MA 85597, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 70, S 8, H MA 85597, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 70, S 8, H MA 85597, I/A 4 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 69, S 8, H MA 85597, I/A 3 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 69, S 8, H MA 85597, I/A 3 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4097, L 3008, F 69, S 8, H MA 85597, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-29