COMERCIAL T D Z SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social COMERCIAL T D Z SA
CIF A28073476
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 12/03/1957
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMERCIAL T D Z SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL T D Z SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Soriano Jose Luis | Consejero | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
Marin Dueñas Jose Javier | Apoderado | 11/07/2013 | 29/01/2020 |
Marin Dueñas Jose Javier | Apoderado | 06/05/2009 | 29/01/2020 |
Mohedano Habas Manuel | Presidente | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
Mohedano Habas Manuel | Consejero Delegado | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
Mohedano Habas Manuel | Consejero | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
Mourelo Alvarez Ramon | Liquidador | 29/01/2020 | 29/01/2020 |
Mourelo Alvarez Ramon | Secretario | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
Mourelo Alvarez Ramon | Consejero | 26/11/2010 | 29/01/2020 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL T D Z SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 51, S 8, H M 100339, I/A 31 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 51, S 8, H M 100339, I/A 31 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 51, S 8, H M 100339, I/A 31 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 51, S 8, H M 100339, I/A 31 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 51, S 8, H M 100339, I/A 30 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6151 , F 184, S 8, H M 100339, I/A 29 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-2-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6151 , F 184, S 8, H M 100339, I/A 28 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6151 , F 183, S 8, H M 100339, I/A 27 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28