COMERCIAL SINERGIAS Y ALIANZAS SL - EXTINGUIDA
Razón Social COMERCIAL SINERGIAS Y ALIANZAS SL
CIF B86162377
Capital Social 15750.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL SINERGIAS Y ALIANZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL SINERGIAS Y ALIANZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Fernandez Jose | Administrador Unico | 21/06/2013 | 22/05/2017 |
Rodriguez Fernandez Jose | Liquidador | 22/05/2017 | 22/05/2017 |
Martinez Ferrer Carlos Francisco | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 21/06/2013 |
Rodriguez Fernandez Jose | Administrador Solidario | 16/03/2011 | 21/06/2013 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL SINERGIAS Y ALIANZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 3 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 3 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 3 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 3 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
- C/ GRECO 6 (GETAFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 46, S 8, H M 515800, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 43, S 8, H M 515800, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28
Dirección:C/ JARDINES 25 - LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/03/11
Capital:15.750,00 Euros
Objeto social:EL DISEÑO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LOS SECTORES DE LA HOSTELERIA, EXPENDEDURIAS DE TABACOS, SERVICIOS Y MAQUINAS EXPENDEDORAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 43, S 8, H M 515800, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-28