COMERCIAL SANLUQUEÑA DE ELECTRODOMESTICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Sanlúcar de Barrameda
Provincia Cádiz
Razón Social COMERCIAL SANLUQUEÑA DE ELECTRODOMESTICOS SL
CIF B11589413
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/06/2003
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUMINISTROS INDUSTRIALES VEGA SL
VINCULACIONES DE COMERCIAL SANLUQUEÑA DE ELECTRODOMESTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL SANLUQUEÑA DE ELECTRODOMESTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS INDUSTRIALES VEGA SL | Socio Unico | 02/08/2010 | 21/04/2017 |
Vega Martinez Juan Luis | Administrador Unico | 02/08/2010 | 21/04/2017 |
Vega Martinez Juan Luis | Liquidador | 21/04/2017 | 21/04/2017 |
Dominguez Salguero Fernando | Administrador Unico | 26/07/2010 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL SANLUQUEÑA DE ELECTRODOMESTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 4 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 137, S 8, H CA 25018, I/A 4 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 136, S 8, H CA 25018, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-11