COMERCIAL S. T. C. BAIX CAMP SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social COMERCIAL S. T. C. BAIX CAMP SL
CIF B43745751
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 30/01/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MADERAS DEL ALTO URGEL SA
VINCULACIONES DE COMERCIAL S. T. C. BAIX CAMP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL S. T. C. BAIX CAMP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerdanya Roca Jordi | Administrador Solidario | 12/11/2018 | 13/03/2019 |
Colell Font Maria | Administrador Solidario | 12/11/2018 | 13/03/2019 |
MADERAS DEL ALTO URGEL SA | Socio Unico | 12/11/2018 | 13/03/2019 |
Camas Montagut Angel | Administrador Mancomunado | 12/11/2018 | |
Rovira Masot Juan | Administrador Mancomunado | 12/11/2018 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL S. T. C. BAIX CAMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 219, S 8, H T 27861, I/Adili1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 219, S 8, H T 27861, I/Adili1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-43
- CIERRE DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 219, S 8, H T 27861, I/A NOTA (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 218, S 8, H T 27861, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 218, S 8, H T 27861, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 218, S 8, H T 27861, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1931 , F 218, S 8, H T 27861, I/A 2 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-43