COMERCIAL RAMON MARTIN SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social COMERCIAL RAMON MARTIN SA
CIF A11607140
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ulecia Martin David
ORGANIGRAMA DE COMERCIAL RAMON MARTIN SA
VINCULACIONES DE COMERCIAL RAMON MARTIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL RAMON MARTIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Marcos | Administrador Concursal | 31/10/2013 | |
Ulecia Martin David | Consejero | 31/05/2010 | |
Ulecia Martin David | Presidente | 31/05/2010 | |
Ulecia Martin David | Consejero Delegado | 31/05/2010 | |
Ulecia Martin Jose Ramon | Consejero | 31/05/2010 | |
Ulecia Martin Maria De Los Angeles | Consejero | 31/05/2010 | |
Ulecia Martin Maria De Los Angeles | Secretario | 31/05/2010 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL RAMON MARTIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 212, S 8, H CA 6508, I/A 20 B (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-11
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIAL RAMON MARTIN SA
Nif:A11607140
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Garcia Rodriguez Marcos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA MARIA DEL CASTILLO MENDARO DORANTES
Fecha de Resolución:17/09/2013
Número Procedimiento Concursal:803/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1022
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-6508
Inscripción:
20
Fecha Inscripción31/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 212, S 8, H CA 6508, I/A 20 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMERCIAL RAMON MARTIN SA
Nif:A11607140
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:DOÑA MARIA DEL CASTILLO MENDARO DORANTES
Fecha de Resolución:11/09/2013
Número Procedimiento Concursal:803/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1022
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-6508
Inscripción:
20
Fecha Inscripción31/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 212, S 8, H CA 6508, I/A 20 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 21º.- Los cargos de Consejeros tendrán una duración de seis años, todo ello sin perjuicio de la facultad de la Junta General de remover a los nombrados en cualquier momento. El mero transcurso del plazo no producirá el cese de los nombrados, sino que los mismos continuarán en sus cargos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 211, S 8, H CA 6508, I/A 19 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 211, S 8, H CA 6508, I/A 19 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 211, S 8, H CA 6508, I/A 19 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-11