COMERCIAL RAFEMOJOTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel de Cervantes, 7
Código Postal 18200
Municipio Maracena
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL RAFEMOJOTO SL
CIF B18934265
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL RAFEMOJOTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL RAFEMOJOTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Barranco Joaquin | Administrador Unico | 02/07/2018 | 11/11/2020 |
Rodriguez Barranco Joaquin | Liquidador | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
Rodriguez Barranco Joaquin | Administrador Solidario | 14/11/2017 | 02/07/2018 |
Rodriguez Zafra Fermin | Administrador Solidario | 14/11/2017 | 02/07/2018 |
Carmona Rodriguez Mireya | Administrador Unico | 29/03/2017 | 14/11/2017 |
Hita Martin Maria Del Carmen | Administrador Unico | 17/05/2010 | 29/03/2017 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL RAFEMOJOTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 5 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 5 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 5 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 5 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 4 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 4 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 4 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 97, S 8, H GR 38169, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-18