COMERCIAL PEDRO GABALDON SL - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social COMERCIAL PEDRO GABALDON SL
CIF B50579325
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL PEDRO GABALDON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL PEDRO GABALDON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Ungria David Jesus | Administrador Unico | 25/09/2012 | 02/04/2014 |
Gabaldon Nolasco Pedro | Liquidador | 02/04/2014 | 02/04/2014 |
Gabaldon Nolasco Pedro | Administrador Unico | 30/03/2011 | 25/09/2012 |
De La Cruz Castillo Rosa Maria | Administrador Solidario | 30/03/2011 | |
Gabaldon Nolasco Pedro | Administrador Solidario | 30/03/2011 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL PEDRO GABALDON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo Decimonoveno.- REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. El cargo de Administrador será retribuido. La retribución no tendrá como base una participación en los beneficios y consistirá en una cantidad fija que será establecida para cada ejercicio por acuerdo de la junta General. Dicha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 6 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 5 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 5 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 4 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 171, S 8, H Z 12953, I/A 4 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-50