COMERCIAL MECAMAM 2 SA - EXTINGUIDA
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social COMERCIAL MECAMAM 2 SA
CIF A61014502
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL MECAMAM 2 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL MECAMAM 2 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Abellan Manuel | Liquidador | 22/05/2019 | 22/05/2019 |
Perez Abellan Manuel | Administrador Solidario | 12/07/2017 | 22/05/2019 |
Perez Descalzo Francisco Jose | Administrador Solidario | 12/07/2017 | 22/05/2019 |
Perez Tena Arturo | Administrador Solidario | 12/07/2017 | 22/05/2019 |
Perez Abellan Manuel | Administrador Unico | 10/02/2012 | 12/07/2017 |
Camprecios Asenjo Carlos | Apoderado | 03/05/2012 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL MECAMAM 2 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 62, S 8, H B 143596, I/A 11 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 62, S 8, H B 143596, I/A 11 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 62, S 8, H B 143596, I/A 11 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 19 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 61, S 8, H B 143596, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 61, S 8, H B 143596, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 61, S 8, H B 143596, I/A 10 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 61, S 8, H B 143596, I/A 9 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28826 , F 61, S 8, H B 143596, I/A 8 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08