COMERCIAL MARGOLLES LLERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA AGRICULTURA 12 - A-B, POLIGONO BANKUNIO
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social COMERCIAL MARGOLLES LLERA SL
CIF B33802463
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL MARGOLLES LLERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL MARGOLLES LLERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Prado Garcia Yolanda Isabel | Apoderado | 02/12/2011 | 20/03/2024 |
Margolles Llera Carlos Luis | Liquidador | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
Margolles Llera Juan Saul | Administrador Unico | 09/10/2014 | 20/03/2024 |
Margolles Llera Carlos Luis | Administrador Unico | 09/10/2014 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL MARGOLLES LLERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 7 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 7 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 7 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 7 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-33
- AVDA DE LA AGRICULTURA 12 - A-B, POLIGONO BANKUNIO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 102, S 8, H AS 12985, I/A 6 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 101, S 8, H AS 12985, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-33