COMERCIAL LOSILLA SA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social COMERCIAL LOSILLA SA
CIF A50003052
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Teléfono 97 646 57 29
Página Web www.losilla.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Losilla Pueyo Jose Felix
ORGANIGRAMA DE COMERCIAL LOSILLA SA
VINCULACIONES DE COMERCIAL LOSILLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL LOSILLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Losilla Pueyo Ana Cristina | Secretario | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Ana Cristina | Consejero | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Jose Felix | Presidente | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Jose Felix | Consejero Delegado | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Jose Felix | Consejero | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Juan Ignacio | Consejero | 22/05/2024 | |
Losilla Pueyo Ana Cristina | Apoderado | 21/02/2014 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL LOSILLA SA
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 7145, I/A 16 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 22. - Administración de la Sociedad. La Junta General podrá optar entre los siguientes modos de organizar la administración de la sociedad: 1. Un administrador único. 2. Varios administradores solidarios, con un máximo de tres. El cese de alguno o alguno de los administradores solidarios no impedirá la actuación de los restantes; pero si quedare Artículo 25.- Retribución. El cargo de administrador será retribuido. La retribución no tendrá como base una participación en los beneficios y consistirá en una cantidad fija que será establecida, para cada ejercicio, por acuerdo de la Junta General de socios, sobre la base de los parámetros que en cada ejercicio se considere más relevantes para la buena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 7145, I/A 16 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 7145, I/A 16 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 7145, I/A 16 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 107, S 8, H Z 7145, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 106, S 8, H Z 7145, I/A 13 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 106, S 8, H Z 7145, I/A 12 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 106, S 8, H Z 7145, I/A 11 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 106, S 8, H Z 7145, I/A 11 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-50