COMERCIAL LEFER SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social COMERCIAL LEFER SA
CIF A26069930
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL LEFER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL LEFER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Sanchez Manuel Francisco | Administrador Solidario | 26/05/2011 | 12/03/2014 |
Amaro Rodriguez Eduardo | Administrador Solidario | 26/05/2011 | 12/03/2014 |
Mesa Exposito Rafael Mario | Administrador Solidario | 26/05/2011 | 22/03/2013 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL LEFER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 133, S 8, H B 264253, I/A 19 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 19/2014, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 133, S 8, H B 264253, I/A 19 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 133, S 8, H B 264253, I/A 18 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35733 , F 132, S 8, H B 264253, I/A 17 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08