COMERCIAL LARRA-LARUES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMPO CONCEJO - S/N
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social COMERCIAL LARRA-LARUES SL
CIF B99375255
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/04/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL LARRA-LARUES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL LARRA-LARUES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Milanov Dimitre Radosladov | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 14/12/2021 |
Milanov Dimitre Radosladov | Liquidador Solidario | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
Zabalza Goñi Francisco Javier | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 14/12/2021 |
Zabalza Goñi Francisco Javier | Liquidador Solidario | 14/12/2021 | 14/12/2021 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL LARRA-LARUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 3 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 3 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-50
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 3 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 3 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-50
- En la constitución de la Sociedad, por error se hizo constar que el domicilio social se encontraba en Zaragoza, calle Campo Concejo, sin número, CUANDO EN REALIDAD EL DOMICILIO SOCIAL se encuentra en CASTILISCAR -ZARAGOZA-, CALLE CAMPO CONCEJO, SIN NUMERO, y se MODIFICA el ARTICULO 3º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 2 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-50
Dirección:C/ CAMPO CONCEJO - S/N (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:17/04/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1. Comercio al por menor y mayor de hortalizas, flores, plantas, productos alimenticios y bebidas, complementos de todo tipo de cerámica, mobiliariode jardinería, semillas, tierra, abonos, gravas, arbustos, árboles, árbolesfrutales, redes, Insecticidas y demás elementos relacionados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 27, S 8, H Z 54859, I/A 1 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-50