COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carpinteros, 3
Código Postal 03191
Municipio Pilar de la Horadada
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL
CIF B03164563
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Propietario Samper Triviño Maria Gracia
VINCULACIONES DE COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Samper Triviño Maria Gracia | Liquidador | 19/12/2014 | 19/12/2014 |
Samper Triviño Maria Gracia | Socio Unico | 14/03/2013 | 19/12/2014 |
Samper Triviño Maria Gracia | Administrador Unico | 15/12/2010 | 19/12/2014 |
Alamo Delgado Antonio Luis | Administrador Unico | 15/12/2010 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 8 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 8 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 8 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 8 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 7 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 6 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 26, S 8, H A 11156, I/A 6 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-03