COMERCIAL INVERSORA TARRAGALERY SL - EXTINGUIDA
Razón Social COMERCIAL INVERSORA TARRAGALERY SL
CIF B82662750
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PRADERA HOLDCO SAL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE COMERCIAL INVERSORA TARRAGALERY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL INVERSORA TARRAGALERY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanas Navazo Blanca | Representante | 15/06/2021 | 15/06/2021 |
Calvo Chamorro Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 17/06/2013 | 15/06/2021 |
Calvo Chamorro Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2018 | 15/06/2021 |
Campbell Colin John Colquhoun | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2015 | 15/06/2021 |
Campbell Colin John Colquhoun | Consejero Delegado | 28/07/2015 | 15/06/2021 |
Campbell Colin John Colquhoun | Consejero | 28/07/2015 | 15/06/2021 |
Chamarro Storms Ines | Apoderado | 15/06/2021 | |
Colquhoun Campbell Colin John | Presidente | 18/12/2017 | 15/06/2021 |
Colquhoun Campbell Colin John | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2018 | 15/06/2021 |
Colquhoun Campbell Colin John | Consejero | 15/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL INVERSORA TARRAGALERY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 58 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 58 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 58 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 58 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 58 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
- C/ PINAR NUMERO 5. EDIFICIO REGUS (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 120, S 8, H M 257959, I/A 57 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 117, S 8, H M 257959, I/A 56 (04/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 117, S 8, H M 257959, I/A 56 (04/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 117, S 8, H M 257959, I/A 55 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34643 , F 115, S 8, H M 257959, I/A 54 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28