COMERCIAL INVERSORA ALJARAFE SEVILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 20
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL INVERSORA ALJARAFE SEVILLA SL
CIF B82662693
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.pradera.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PRADERA HOLDCO SAL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE COMERCIAL INVERSORA ALJARAFE SEVILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL INVERSORA ALJARAFE SEVILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanas Navazo Blanca | Representante | 25/01/2019 | 25/01/2019 |
Calvo Chamorro Maria Del Carmen | Apoderado | 13/06/2013 | 25/01/2019 |
Calvo Chamorro Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2018 | 25/01/2019 |
Colquhoun Campbell Colin John | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2018 | 25/01/2019 |
Colquhoun Campbell Colin John | Consejero | 03/08/2015 | 25/01/2019 |
Colquhoun Campbell Colin John | Presidente | 02/01/2018 | 25/01/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/03/2009 | 25/01/2019 |
Diaz-maroto Martinez Rosa Maria | Apoderado | 13/06/2013 | 25/01/2019 |
Diaz-maroto Martinez Rosa Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2018 | 25/01/2019 |
Emanuele Stefania | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2018 | 25/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL INVERSORA ALJARAFE SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 103, S 8, H M 257956, I/A 55 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 103, S 8, H M 257956, I/A 55 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 103, S 8, H M 257956, I/A 55 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 103, S 8, H M 257956, I/A 55 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 100, S 8, H M 257956, I/A 54 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 100, S 8, H M 257956, I/A 54 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 100, S 8, H M 257956, I/A 53 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 98, S 8, H M 257956, I/A 52 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 98, S 8, H M 257956, I/A 52 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30444 , F 97, S 8, H M 257956, I/A 51 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28