COMERCIAL INTEGRAL NOVATERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 24
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL INTEGRAL NOVATERRA SL
CIF B65065260
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 10/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL INTEGRAL NOVATERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL INTEGRAL NOVATERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasterra Arregui Francisco Javier | Liquidador | 12/04/2012 | 12/04/2012 |
Lasterra Arregui Francisco Javier | Administrador Unico | 10/09/2010 | 12/04/2012 |
Sol Beatriz Florez Posada | Administrador Unico | 06/10/2009 | 10/09/2010 |
Eixarch Girones Marcelino | Administrador Unico | 28/05/2009 | 06/10/2009 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL INTEGRAL NOVATERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 158, S 8, H B 378787, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 158, S 8, H B 378787, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 158, S 8, H B 378787, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 157, S 8, H B 378787, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 157, S 8, H B 378787, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-182-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 157, S 8, H B 378787, I/A 2 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 157, S 8, H B 378787, I/A 2 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 154, S 8, H B 378787, I/A 1 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08
Dirección:CL INDUSTRIA Num.24 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/03/09
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON LAS ENERGIAS RENOVABLES.COMERCIALIZACION DE BICICLETAS CON MOTORES ELECTRICOS,GAS O CUALQUIER OTRO AGENTE PRODUCTOR DE ENERGIA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 154, S 8, H B 378787, I/A 1 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-08