COMERCIAL INMUEBLES ALCOBENDAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 37
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL INMUEBLES ALCOBENDAS SL
CIF B84753193
Capital Social 776178.48 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diaz Gonzalez Amando
VINCULACIONES DE COMERCIAL INMUEBLES ALCOBENDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL INMUEBLES ALCOBENDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Gonzalez Amando | Socio Unico | 14/04/2023 | 29/11/2023 |
Segura Carrero Maria | Administrador Unico | 13/04/2023 | 29/11/2023 |
Alonso Muñoz Ruben | Consejero | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Diaz Pereira Daniel | Consejero | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Diaz Pereira Daniel | Consejero Delegado Solidario | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Diaz Pereira Daniel | Presidente | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Romero Pernudo Ana Maria | Secretario | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Romero Pernudo Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Romero Pernudo Ana Maria | Consejero | 24/01/2013 | 13/04/2023 |
Alonso Osma Pedro Julian | Secretario | 24/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL INMUEBLES ALCOBENDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 11 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 11 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 11 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
- AVDA DE LA INDUSTRIA 37 - PLANTA 2, OFICINA 7 (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 10 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 10 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 85, S 8, H M 410364, I/A 9 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 84, S 8, H M 410364, I/A 8 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Capital Anterior: | 1.371.744,00 | Euros |
Disminución de capital | 595.565,52 | Euros |
Capital Actual: | 776.178,48 | Euros |
Porcentaje: | 43,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 84, S 8, H M 410364, I/A 8 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 84, S 8, H M 410364, I/A 8 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22912 , F 84, S 8, H M 410364, I/A 8 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28