COMERCIAL GORGOMENDI SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO Bº ZUBILLAGA, Nº87, EDIF. Nº6.
Municipio Oñati
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COMERCIAL GORGOMENDI SL
CIF B20999637
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 06/04/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL GORGOMENDI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL GORGOMENDI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Iturralde Unai | Administrador Solidario | 16/11/2009 | 30/05/2014 |
Arregui Iturralde Unai | Liquidador Solidario | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
Arregui Marculeta Asier | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 30/05/2014 |
Arregui Marculeta Asier | Liquidador Solidario | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
Arregui Marculeta Iban | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 30/05/2014 |
Arregui Marculeta Iban | Liquidador Solidario | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
Garcia Andueza Juan Carlos | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 30/05/2014 |
Garcia Andueza Juan Carlos | Liquidador Solidario | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL GORGOMENDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 182, S 8, H SS 31660, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 182, S 8, H SS 31660, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 182, S 8, H SS 31660, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 182, S 8, H SS 31660, I/A 3 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 182, S 8, H SS 31660, I/A 2 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 180, S 8, H SS 31660, I/A 1 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-20
Dirección:BARRIO Bº ZUBILLAGA, Nº87, EDIF. Nº6. (OÑATI)
Comienzo de operaciones:06/04/09
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La comercialización, exportación e importación de aceros, abrasivos, maquinaria y materiales de construcción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 180, S 8, H SS 31660, I/A 1 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-20