COMERCIAL GOCAR SPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua da Agricultura, 36
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL GOCAR SPORT SL
CIF B27414069
Capital Social 91060.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 15/11/2010
Página Web www.gocarsport.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE COMERCIAL GOCAR SPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL GOCAR SPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Perez Guadalupe | Administrador Mancomunado | 28/09/2017 | 13/06/2023 |
Yepes Gordo Gregorio | Administrador Mancomunado | 28/09/2017 | 13/06/2023 |
Yepes Gordo Gregorio | Liquidador | 13/06/2023 | 13/06/2023 |
Fernandez Herbon Carlos | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 28/09/2017 |
Yepes Gordo Gregorio | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | 28/09/2017 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL GOCAR SPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-27
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 4 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 3 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-27
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 88.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 91.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.925,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 2, S 8, H LU 13909, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 1, S 8, H LU 13909, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-27
Dirección:C/ AGRICULTURA-POLIGONO INDUSTRIAL DE O CEAO 36 (LUGO)
Comienzo de operaciones:15/11/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:1. Desguace, comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férreos y no férreos. 2. Taller de chapa y pintura. Reparación de vehículos automóviles con y sin motor. 3. Compra venta y alquiler de todo tipo de vehículos. 4. Comercio al por mayor y menor de accesorios y piezas de recambio. 5. L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 426 , F 1, S 8, H LU 13909, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-27