COMERCIAL ESPAI SEIXANTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Vallderiolf, 26
Código Postal 08430
Municipio La Roca del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL ESPAI SEIXANTA SL
CIF B66649310
Capital Social 3005.06 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 17/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL ESPAI SEIXANTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL ESPAI SEIXANTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cruz Gutierrez Tania | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
De La Cruz Gutierrez Tania | Administrador Unico | 12/07/2017 | 29/09/2022 |
Gutierrez Cepero Maria Josefa | Apoderado Solidario | 10/09/2018 | 29/09/2022 |
Perez Bote Jose | Administrador Unico | 15/12/2015 | 12/07/2017 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL ESPAI SEIXANTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 47, S 8, H B 477153, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 47, S 8, H B 477153, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 47, S 8, H B 477153, I/A 5 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-08
- AMPLIAR A:LA COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA PARA LA HOSTELERIA (CNAE NUMERO 4669)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 47, S 8, H B 477153, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 46, S 8, H B 477153, I/A 3 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-08
- PZ VALLDERIOLF Num.26 P.1 PTA.1 (ROCA DEL VALLES (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 46, S 8, H B 477153, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 46, S 8, H B 477153, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 46, S 8, H B 477153, I/A 2 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO JOSE PEREZ BOTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 44, S 8, H B 477153, I/A 1 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45110 , F 44, S 8, H B 477153, I/A 1 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08