COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERNANUÑENSE SAL - EXTINGUIDA
Municipio Fernán-Núñez
Provincia Córdoba
Razón Social COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERNANUÑENSE SAL
CIF A14029649
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERNANUÑENSE SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERNANUÑENSE SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hidalgo Perez Remedios | Presidente | 15/10/2014 | 11/08/2022 |
Hidalgo Perez Remedios | Consejero | 15/10/2014 | 11/08/2022 |
Hidalgo Perez Remedios | Liquidador | 11/08/2022 | 11/08/2022 |
Mohedano Sanchez Catalina Maria | Consejero | 15/10/2014 | 11/08/2022 |
Morales Jarama Alfonso | Consejero | 15/10/2014 | 11/08/2022 |
Morales Jarama Alfonso | Secretario | 15/10/2014 | 11/08/2022 |
Hidalgo Bonilla Domingo | Consejero | 15/10/2014 | |
Moral Arroyo Jose | Secretario | 15/10/2014 | |
Moral Arroyo Jose | Consejero | 15/10/2014 | |
Roldan Crespo Justo | Presidente | 15/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERNANUÑENSE SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 223, S 8, H CO 8105, I/A 10 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 223, S 8, H CO 8105, I/A 10 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 223, S 8, H CO 8105, I/A 10 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 223, S 8, H CO 8105, I/A 10 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 220, S 8, H CO 8105, I/A 9 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 220, S 8, H CO 8105, I/A 9 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 220, S 8, H CO 8105, I/A 8 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-14
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 220, S 8, H CO 8105, I/A 8 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-14