COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENEIDORS I SACS SL - EN DISOLUCION
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Razón Social COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENEIDORS I SACS SL
CIF B64298169
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 23/08/2006
VINCULACIONES DE COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENEIDORS I SACS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENEIDORS I SACS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Valencia David | Administrador Concursal | 21/11/2011 | 24/02/2022 |
Domenech Aris Omar | Administrador | 24/02/2022 | |
Domenech Miserachs Baldiri | Apoderado | 15/07/2010 | 24/02/2022 |
Domenech Miserachs Baldiri | Administrador Solidario | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENEIDORS I SACS SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 186, S 8, H B 338234, I/A 7 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 497/2011, AUTOS FIRMES DE FECHAS 14/11/2012: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, Y 07/05/2013: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 186, S 8, H B 338234, I/A 7 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 186, S 8, H B 338234, I/A 7 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 187, S 8, H B 338234, I/A 8 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 497/2011, AUTO DE FECHA 11/01/2021 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 11/11/2021, QUE SON FIRMES, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 187, S 8, H B 338234, I/A 8 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
- JUZGADO SOCIAL 2 GRANOLLERS,EJECUCION 241/2012,RESOLUCION FIRME DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013,DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 186, S 8, H B 338234, I/A 6 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 497/2011, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 185, S 8, H B 338234, I/A 5 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 185, S 8, H B 338234, I/A 5 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38853 , F 184, S 8, H B 338234, I/A 4 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-08