COMERCIAL DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Y MARKETING DIRECTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tomas Breton, 50
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Y MARKETING DIRECTO SA
CIF A78147675
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.acpd.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Y MARKETING DIRECTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Y MARKETING DIRECTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Latorre Luis | Liquidador | 14/11/2018 | 14/11/2018 |
Lopez Latorre Luis | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 14/11/2018 |
Lopez Latorre Luis | Administrador Unico | 04/01/2018 | 14/11/2018 |
Serrano Gomez Gregorio | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 14/11/2018 |
Lopez Regueiro Cristina | Administrador Unico | 04/02/2013 | 04/01/2018 |
Serrano Gomez Gregorio | Administrador Unico | 21/12/2012 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL DE PUBLICIDAD PROMOCIONES Y MARKETING DIRECTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 126, S 8, H M 64475, I/A 15 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 126, S 8, H M 64475, I/A 15 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 126, S 8, H M 64475, I/A 15 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 126, S 8, H M 64475, I/A 15 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 125, S 8, H M 64475, I/A 14 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 125, S 8, H M 64475, I/A 14 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 125, S 8, H M 64475, I/A 13 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- C/ TOMAS BRETON - NUMERO 50 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 124, S 8, H M 64475, I/A 12 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 124, S 8, H M 64475, I/A 12 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30231 , F 124, S 8, H M 64475, I/A 12 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28