COMERCIAL COPAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social . Jaizkibel Plaza - Plaza Jaizkibel, 6
Código Postal 20160
Municipio Lasarte-Oria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COMERCIAL COPAL SA
CIF A20079935
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL COPAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL COPAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Santano Jose | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 09/02/2021 |
Alonso Santano Jose | Liquidador Solidario | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Alonso Santano Jose | Administrador Solidario | 19/12/2017 | 09/02/2021 |
Rivas Devesa Jose Manuel | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 09/02/2021 |
Rivas Devesa Jose Manuel | Liquidador Solidario | 09/02/2021 | 09/02/2021 |
Rivas Devesa Jose Manuel | Administrador Solidario | 19/12/2017 | 09/02/2021 |
Alonso Santano Jose | Presidente | 11/05/2011 | |
Alonso Santano Jose | Consejero | 11/05/2011 | |
Alonso Santano Jose | Apoderado Mancomunado | 11/05/2011 | |
Ignacio Balsera Juan Maria | Secretario | 11/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL COPAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 160, S 8, H SS 5849, I/A 11 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 160, S 8, H SS 5849, I/A 11 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 160, S 8, H SS 5849, I/A 11 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 160, S 8, H SS 5849, I/A 11 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 160, S 8, H SS 5849, I/A 10 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-20
- Modificación artículos 16, 24, 27, 28 y 35 dejando sin contenido el 29 por cambio de órgano de administración que será 2 Administradores solidarios nombrados por 6 años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 159, S 8, H SS 5849, I/A 9 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292 , F 159, S 8, H SS 5849, I/A 9 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-20