COMERCIAL CERABRICK GRUPO CERAMICO SA - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social COMERCIAL CERABRICK GRUPO CERAMICO SA
CIF A26297663
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.cerabrick.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMERCIAL CERABRICK GRUPO CERAMICO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL CERABRICK GRUPO CERAMICO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAMICA DE LA ESTANCA SA | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
CERAMICA DE LA ESTANCA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2013 | 25/01/2018 |
CERAMICA DE LA ESTANCA SA | Consejero | 27/05/2013 | 25/01/2018 |
CERAMICA MARLO SA | Pres.Com.Liq | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
CERAMICA MARLO SA | Liquidador | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
CERAMICA MARLO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/05/2013 | 25/01/2018 |
CERAMICA MARLO SA | Presidente | 27/05/2013 | 25/01/2018 |
CERAMICA MARLO SA | Consejero | 27/05/2013 | 25/01/2018 |
EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2010 | 25/01/2018 |
Hernandez Lopez Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 07/04/2010 | 25/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL CERABRICK GRUPO CERAMICO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 18 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 18 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-26
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 18 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-26
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 18 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-26
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 19 de los estatutos y la retribución del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 17 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-26
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 17 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 16 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-26
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 16 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-26
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 16 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-26
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 106, S 8, H LO 6760, I/A 15 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-26