COMERCIAL BAROTECA 2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Marquès de Camps, 9
Código Postal 17001
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL BAROTECA 2018 SL
CIF B55328496
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario MONBECA GRUP SL
VINCULACIONES DE COMERCIAL BAROTECA 2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL BAROTECA 2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONBECA GRUP SL | Socio Unico | 20/08/2018 | 15/12/2020 |
MONBECA GRUP SL | Administrador Unico | 20/08/2018 | 15/12/2020 |
MONBECA GRUP SL | Liquidador | 15/12/2020 | 15/12/2020 |
Montserrat Porta Palau | Apoderado | 20/11/2019 | 15/12/2020 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL BAROTECA 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 166, S 8, H GI 64613, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 166, S 8, H GI 64613, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 166, S 8, H GI 64613, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 166, S 8, H GI 64613, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 166, S 8, H GI 64613, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 165, S 8, H GI 64613, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-17
- PLAZA MARQUES DE CAMPS 9 5 3 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 165, S 8, H GI 64613, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 164, S 8, H GI 64613, I/A 1 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 164, S 8, H GI 64613, I/A 1 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-17
Dirección:PLAZA MARQUES DE CAMPS 9 5 4 (GIRONA)
Comienzo de operaciones:30/07/18
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:Venta al por mayor de todo tipo de productos de alimentación y bebidas, en especial de azúcares, chocolates, cafés, té, cacao y especias; intermediación en el comercio de piezas metálicas para obra civil; venta al por mayor de maquinaria industrial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 164, S 8, H GI 64613, I/A 1 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-17