COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arquitecto Yarza, 5
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SLP
CIF B99348492
Capital Social 11000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 26/06/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callau Encuentra Juan Jose | Vicepresidente | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Callau Encuentra Juan Jose | Consejero Delegado | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Callau Encuentra Juan Jose | Consejero | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Comenge Ornat Fausto | Presidente | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Comenge Ornat Fausto | Consejero Delegado | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Comenge Ornat Fausto | Consejero | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Sopena Porta Maria Pilar | Secretario | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Sopena Porta Maria Pilar | Consejero Delegado | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Sopena Porta Maria Pilar | Consejero | 05/09/2012 | 17/01/2018 |
Sopena Porta Maria Pilar | Liquidador | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
ACTOS BORME DE COMENGE Y SOPENA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 154, S 8, H Z 53741, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 154, S 8, H Z 53741, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 154, S 8, H Z 53741, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 154, S 8, H Z 53741, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 153, S 8, H Z 53741, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-50
Dirección:C/ ARQUITECTO YARZA 5 - 4º IZQUIERDA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:26/06/12
Capital:11.000,00 Euros
Objeto social:La actividad propia del ejercicio de la arquitectura y la ingeniería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 153, S 8, H Z 53741, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-50