COMELIT ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PINTOR ROIG I SOLER,28,NAVE INDUSTRIAL
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social COMELIT ESPAÑA SL
CIF B63710917
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 01/01/2005
VINCULACIONES DE COMELIT ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMELIT ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Valle De Benito David | Apoderado | 02/03/2012 | 12/05/2015 |
Edoardo Barzasi | Liquidador | 13/08/2012 | 12/05/2015 |
Edoardo Barzasi | Secretario | 13/08/2012 | |
Edoardo Barzasi | Consejero | 13/08/2012 | |
Edoardo Barzasi | Consejero Delegado | 13/08/2012 | |
Giovanni Lazzari | Consejero | 13/08/2012 | |
Pier Antonio Brasi | Presidente | 13/08/2012 | |
Pier Antonio Brasi | Consejero | 13/08/2012 | |
Fernandez Estevez Manuel | Apoderado | 02/03/2012 |
ACTOS BORME DE COMELIT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 11 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 11 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
- CL PINTOR ROIG I SOLER,28,NAVE INDUSTRIAL (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 15, S 8, H B 301142, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 14, S 8, H B 301142, I/A 9 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37166 , F 14, S 8, H B 301142, I/A 8 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08