COMEDORES JOSE LUIS NAVARRO Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Andres Coindre, 9
Código Postal 28971
Municipio Griñón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMEDORES JOSE LUIS NAVARRO Y ASOCIADOS SL
CIF B87170031
Capital Social 200100.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMEDORES JOSE LUIS NAVARRO Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMEDORES JOSE LUIS NAVARRO Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanchez Isabel | Administrador Unico | 02/11/2017 | 02/02/2022 |
Gonzalez Sanchez Isabel | Liquidador | 02/02/2022 | 02/02/2022 |
Navarro Hernanz Jose Luis | Apoderado | 02/11/2017 | 02/02/2022 |
Navarro Hernanz Jose Luis | Administrador Unico | 15/01/2015 | 02/11/2017 |
ACTOS BORME DE COMEDORES JOSE LUIS NAVARRO Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 169, S 8, H M 593291, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 169, S 8, H M 593291, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 169, S 8, H M 593291, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 169, S 8, H M 593291, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 169, S 8, H M 593291, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 168, S 8, H M 593291, I/A 3 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 168, S 8, H M 593291, I/A 2 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 168, S 8, H M 593291, I/A 2 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 165, S 8, H M 593291, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28
Dirección:C/ PADRE ANDRES COINDRE 9 (GRIÑON)
Comienzo de operaciones:01/01/15
Capital:200.100,00 Euros
Objeto social:ELABORACION DE COMIDAS EN DOMICILIO, ASI COMO SERVICIO DE LAS MISMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32961 , F 165, S 8, H M 593291, I/A 1 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-28