COMAYA DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Txonta Kalea, 26
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COMAYA DESARROLLOS SL
CIF B20974044
Actividad Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
Fecha de Constitución 22/04/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMAYA DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMAYA DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Barinagarrementeria Ignacio | Administrador Solidario | 25/04/2012 | 13/01/2016 |
Lopez Barinagarrementeria Ignacio | Liquidador Solidario | 13/01/2016 | 13/01/2016 |
Martinicorena Bascaran Guillermo | Administrador Solidario | 25/04/2012 | 13/01/2016 |
Martinicorena Bascaran Guillermo | Liquidador Solidario | 13/01/2016 | 13/01/2016 |
Osa Ansorregui Iker | Apoderado | 07/08/2013 | |
Lopez Barinagarrementeria Ignacio | Presidente | 25/04/2012 | |
Lopez Barinagarrementeria Ignacio | Consejero | 25/04/2012 | |
Martinicorena Bascaran Guillermo | Consejero | 25/04/2012 | |
Osa Ansorregui Iker | Secretario | 25/04/2012 | |
Osa Ansorregui Iker | Consejero | 25/04/2012 |
ACTOS BORME DE COMAYA DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 4 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 80, S 8, H SS 30489, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20