COMASTEL 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rosal, 15
Código Postal 33009
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMASTEL 2012 SL
CIF B74332560
Capital Social 43000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 17/09/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez-peña Gutierrez Jorge Alberto
VINCULACIONES DE COMASTEL 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMASTEL 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-peña Gutierrez Jorge Alberto | Administrador Unico | 04/08/2015 | 18/02/2016 |
Llaca Gonzalez Juan Jose | Administrador Unico | 17/09/2012 | 04/08/2015 |
ACTOS BORME DE COMASTEL 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 4 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMASTEL 2012 SL
Nif:B74332560
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del concurso de COMASTEL 2012 SL, por insuficiencia de.la masa activa
Fecha de Resolución:15/12/2015
Número Procedimiento Concursal:202/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3990
Libro:
0
Folio:
119
Hoja:
8-44219
Inscripción:
4
Fecha Inscripción18/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 4 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COMASTEL 2012 SL
Nif:B74332560
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Declarar en concurso, la sociedad COMASTEL 2012 SL, que tiene caracter voluntario
Fecha de Resolución:15/12/2015
Número Procedimiento Concursal:202/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3990
Libro:
0
Folio:
119
Hoja:
8-44219
Inscripción:
4
Fecha Inscripción18/02/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 4 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 3 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 2 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 43.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 119, S 8, H AS 44219, I/A 2 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 118, S 8, H AS 44219, I/A 1 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-33
Dirección:C/ ROSAL NUMERO 15, 1º A (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:17/09/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación yexportación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3990 , F 118, S 8, H AS 44219, I/A 1 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-33