COMACO-ASMACO AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Larreta, 10
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMACO-ASMACO AIE
CIF V85570786
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Actividades de organizaciones empresariales y patronales
Fecha de Constitución 30/10/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE COMACO-ASMACO AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMACO-ASMACO AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | Administrador Mancomunado | 05/02/2009 | 06/02/2013 |
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | Liquidador Mancomunado | 06/02/2013 | 06/02/2013 |
CARIJA SA | Administrador Mancomunado | 05/02/2009 | 06/02/2013 |
CARIJA SA | Liquidador Mancomunado | 06/02/2013 | 06/02/2013 |
Castilla Contreras Cesar | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 06/02/2013 |
Fernandez Diaz Alvaro | Apoderado Mancomunado | 23/03/2009 | 06/02/2013 |
Fernandez Diaz Alvaro | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 06/02/2013 |
Lopez Gomez Braulio | Apoderado Mancomunado | 23/03/2009 | 06/02/2013 |
Lopez Gomez Braulio | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 | 06/02/2013 |
Lopez Gomez Braulio | Representante | 05/02/2009 | 06/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMACO-ASMACO AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
- C/ ENRIQUE LARRETA NUMERO 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 106, S 8, H M 468587, I/A 4 (21/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 104, S 8, H M 468587, I/A 3 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 104, S 8, H M 468587, I/A 3 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 102, S 8, H M 468587, I/A 2 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25993 , F 98, S 8, H M 468587, I/A 1 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-28