COLVER PROPERTY INVESTMENT ALFA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisca Delgado, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLVER PROPERTY INVESTMENT ALFA SL
CIF B87407383
Capital Social 12154.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/11/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COLVER PROPERTY INVESTMENT SL
VINCULACIONES DE COLVER PROPERTY INVESTMENT ALFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLVER PROPERTY INVESTMENT ALFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcobendas Rodriguez Juan Carlos | Apoderado | 02/12/2015 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Presidente | 29/01/2016 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Consejero | 29/01/2016 | 03/01/2020 |
Chetrit Alain-leon | Apoderado | 29/01/2016 | 03/01/2020 |
COLVER PROPERTY INVESTMENT SL | Socio Unico | 30/11/2015 | 03/01/2020 |
De La Peña Sainz Maria | Secretario No Consejero | 03/04/2018 | 03/01/2020 |
Dessart Alice Orphee Melusine | Consejero | 24/07/2018 | 03/01/2020 |
Leclerc Pascal Claude Robert | Apoderado | 29/01/2016 | 03/01/2020 |
Losantos Egea Daniel | Representante | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
Losantos Egea Daniel | Consejero | 29/01/2016 | 03/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLVER PROPERTY INVESTMENT ALFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 208, S 8, H M 613589, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 208, S 8, H M 613589, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 208, S 8, H M 613589, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 208, S 8, H M 613589, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 208, S 8, H M 613589, I/A 9 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 207, S 8, H M 613589, I/A 8 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 207, S 8, H M 613589, I/A 7 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 207, S 8, H M 613589, I/A 7 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 207, S 8, H M 613589, I/A 6 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34109 , F 207, S 8, H M 613589, I/A 6 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28