COLUMBIA GROUP PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gurtubay, 6
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLUMBIA GROUP PROPERTIES SL
CIF B88219365
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLUMBIA GROUP PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLUMBIA GROUP PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brenes Senesteva Laura | Apoderado | 17/12/2018 | 02/02/2023 |
Broid Marcovich Arie | Representante | 30/11/2018 | 02/02/2023 |
Broid Marcovich Arie | Representante | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
GMA ADMINISTRACION SPAIN 2015 SL | Administrador Unico | 30/11/2018 | 02/02/2023 |
GMA ADMINISTRACION SPAIN 2015 SL | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 30/10/2018 | 30/11/2018 |
ACTOS BORME DE COLUMBIA GROUP PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 115, S 8, H M 681188, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 115, S 8, H M 681188, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 115, S 8, H M 681188, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 115, S 8, H M 681188, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 114, S 8, H M 681188, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
- La Compraventa, promoción, construcción,edificación, parcelación, explotación, creación de urbanizaciones, adquisición y arrendamiento de todo tipo de fincas o inmuebles, por cuenta propia.- La realización de toda clase de obras, la creación, promoción y desarrollo, explotación y venta, por cuenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 113, S 8, H M 681188, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
- C/ GURTUBAY 6 - PISO 3º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 113, S 8, H M 681188, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
- MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 113, S 8, H M 681188, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 3, 4, 5, 8 Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 113, S 8, H M 681188, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38282 , F 113, S 8, H M 681188, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-28