COLORES DE ALP 2004 PALMA DE MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social COLORES DE ALP 2004 PALMA DE MALLORCA SL
CIF B07952831
Actividad Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLORES DE ALP 2004 PALMA DE MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLORES DE ALP 2004 PALMA DE MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Breton Remy | Apoderado Mancomunado | 14/10/2010 | 17/10/2019 |
CROMOLOGY SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | 17/10/2019 |
Galera Aviles Valentin | Apoderado | 17/10/2019 | |
Parra Foz Jordi | Apoderado Solidario | 07/05/2012 | 17/10/2019 |
Ubeda Hernandez Elena | Apoderado | 14/10/2010 | 17/10/2019 |
Valsells Goula Oriol | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2010 | 17/10/2019 |
Riu Rene Michel Pierre | Administrador Unico | 16/08/2010 | 17/03/2014 |
Podolsky Jerome | Administrador Unico | 16/08/2010 |
ACTOS BORME DE COLORES DE ALP 2004 PALMA DE MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 12 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
- De conformidad con el Art. 231 RRM, se hace constar la inexistencia de obstáculos para la inscripción de la absorción de la Sociedad de esta hoja por su único socio de forma indirecta, "CROMOLOGY SL" acordada en Junta Universal y por el socio único el 3 junio 2019; quedando cerrada la hoja 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/ANota 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-07
- Constancia por nota al margen de la inscripción 11&, del cambio de la denominación social de la Administradora única de la Sociedad, la entidad "Materis Paints España, S.L.", por "Cromology, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A Nota M (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 11 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 215, S 8, H PM 32013, I/A 11 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2437 , F 214, S 8, H PM 32013, I/A 10 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-07