COLONYA INVERSIONS SA - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social COLONYA INVERSIONS SA
CIF A07700404
Capital Social 1946121.36 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COLONYA INVERSIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLONYA INVERSIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amengual Cladera Antonio Santiago | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 02/12/2019 |
Bauza Manresa Gabriel | Liquidador | 02/12/2019 | 02/12/2019 |
Bauza Manresa Gabriel | Presidente | 13/05/2015 | 02/12/2019 |
Bauza Manresa Gabriel | Consejero | 13/05/2015 | 02/12/2019 |
Colom Cifre Joana | Consejero | 24/04/2017 | 02/12/2019 |
Martorell Marti Antoni | Apoderado Solidario | 09/06/2010 | 02/12/2019 |
Pascual Cifre Jorge | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 02/12/2019 |
Ramis D'ayreflor Cardell Luis Angel | Apoderado Mancomunado | 13/12/2012 | 02/12/2019 |
Ramis De Ayreflor Cardell Luis | Gerente | 02/12/2019 | |
Ramis De Ayreflor Cardell Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLONYA INVERSIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Gerente
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 18 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 17 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 74, S 8, H PM 23465, I/A 17 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 73, S 8, H PM 23465, I/A 16 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 73, S 8, H PM 23465, I/A 16 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-07