COLONYA INTERMEDIACIO OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social COLONYA INTERMEDIACIO OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA
CIF A07681430
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COLONYA INTERMEDIACIO OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLONYA INTERMEDIACIO OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bauza Manresa Gabriel | Consejero | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Bauza Manresa Gabriel | Presidente | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Bonnin Ferrer Pedro | Apoderado Solidario | 11/11/2021 | |
Bonnin Ferrer Pedro Luis | Apoderado Solidario | 11/06/2010 | 11/11/2021 |
Bonnin Ferrer Pedro Luis | Consejero | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Bonnin Ferrer Pedro Luis | Secretario | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Gimenez Serra Joana | Consejero | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Villalobos Cabrera Fernando Filiberto | Consejero | 20/10/2021 | 11/11/2021 |
Bauza Manresa Gabriel | Consejero | 09/05/2017 | 20/10/2021 |
Bauza Manresa Gabriel | Presidente | 09/05/2017 | 20/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLONYA INTERMEDIACIO OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 16 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 16 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 16 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 16 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 16 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 15 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 15 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 14 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 14 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-07
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 119, S 8, H PM 18309, I/A 13 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-07