COLOMA SAMPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTELL DE CASTELLS 4 - LOCAL 4-5
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social COLOMA SAMPER SL
CIF B54753082
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 12/12/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pedrosa Samper Jose Luis
VINCULACIONES DE COLOMA SAMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLOMA SAMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pedrosa Montes Jose Luis | Apoderado | 18/10/2019 | 27/09/2021 |
Pedrosa Montes Jose Luis | Liquidador | 27/09/2021 | 27/09/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Unico | 04/11/2015 | 27/09/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Socio Unico | 25/11/2015 | 27/09/2021 |
Lacarcel Coloma Gerardo | Administrador Solidario | 07/01/2014 | 04/11/2015 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Solidario | 07/01/2014 | 04/11/2015 |
ACTOS BORME DE COLOMA SAMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 156, S 8, H A 138001, I/A 5 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 156, S 8, H A 138001, I/A 5 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 156, S 8, H A 138001, I/A 5 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 156, S 8, H A 138001, I/A 5 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 4 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 3 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-03
- la compraventa al por mayor y al por menor, distribución comercial, venta en comisión, representación, y la importación y exportación de todo tipo de calzado, artículos de marroquinería, confección y ropa en general, así como de aquellos productos afines o derivados de la industria del calzado.- La
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-03
- C/ CASTELL DE CASTELLS 4 - LOCAL 4-5 (ONDARA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3741 , F 154, S 8, H A 138001, I/A 2 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-03