COLMADO DIANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Castellnou, 37
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLMADO DIANA SL
CIF B65538142
Capital Social 70200.0 Euros
Fecha de Constitución 28/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLMADO DIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLMADO DIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Arango John Edier | Apoderado | 26/05/2011 | 23/03/2015 |
Pages Arguello Miguel | Liquidador | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
Pages Arguello Miguel | Administrador Unico | 30/04/2013 | 23/03/2015 |
Ramirez Arango Sonia | Apoderado | 26/05/2011 | 23/03/2015 |
Rocamora Fito Florencio | Apoderado | 30/11/2012 | 13/05/2013 |
Ramirez Arango Dario | Administrador Solidario | 21/11/2012 | 30/04/2013 |
Ramirez Arango Sonia | Administrador Solidario | 21/11/2012 | 30/04/2013 |
Arango Bedoya Sixta Tulia | Administrador Unico | 13/04/2011 | 21/11/2012 |
ACTOS BORME DE COLMADO DIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 76, S 8, H B 407640, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 76, S 8, H B 407640, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 76, S 8, H B 407640, I/A 7 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 75, S 8, H B 407640, I/A 6 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 67.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 70.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.240,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 75, S 8, H B 407640, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 75, S 8, H B 407640, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 75, S 8, H B 407640, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 74, S 8, H B 407640, I/A 4 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9:REGIMEN DE TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 73, S 8, H B 407640, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42501 , F 73, S 8, H B 407640, I/A 3 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08