COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Flor, 152
Código Postal 08912
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL
CIF B64719610
Fecha de Constitución 16/11/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buixeda Saborido Josep Antoni | Administrador Unico | 18/03/2022 | 17/10/2022 |
Buixeda Saborido Josep Antoni | Liquidador | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
Paolo Valle | Apoderado Solidario | 07/07/2016 | 18/03/2022 |
Aldo Farneti | Presidente | 11/11/2020 | 21/02/2022 |
Aldo Farneti | Consejero | 11/11/2020 | 21/02/2022 |
Davide Melgrati | Consejero | 12/04/2018 | 21/02/2022 |
Davide Melgrati | Consejero Delegado | 12/04/2018 | 21/02/2022 |
Paolo Valle | Consejero | 12/04/2018 | 21/02/2022 |
Paolo Valle | Secretario | 11/11/2020 | 21/02/2022 |
Paolo Valle | Presidente | 12/04/2018 | 11/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLIBRI SYSTEM ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 11 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 11 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 11 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 10 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 16.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 148, S 8, H B 361686, I/A 8 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: COLIBRI SYSTEM S.P.A. Y POSTERIOR CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: HAMELIN BRANDS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 147, S 8, H B 361686, I/A 7 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 147, S 8, H B 361686, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40270 , F 147, S 8, H B 361686, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08