COLEXON IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Ramon de la Cruz, 17
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COLEXON IBERIA SL
CIF B84491729
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 26/10/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLEXON IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLEXON IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Diez Fernando | Administrador Unico | 22/09/2011 | 22/11/2011 |
Gil Diez Fernando | Liquidador | 22/11/2011 | 22/11/2011 |
Kartes Tillmann | Apoderado | 15/04/2009 | 22/11/2011 |
Wicke Richard | Apoderado | 15/04/2009 | 22/11/2011 |
Christiansen Henrik | Administrador Solidario | 06/05/2009 | 22/09/2011 |
Preugschas Thorsten | Administrador Solidario | 22/09/2011 | |
Wingefeld Volker | Administrador Solidario | 29/12/2008 | 06/05/2009 |
Arndt Patrick | Administrador Solidario | 29/12/2008 |
ACTOS BORME DE COLEXON IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 16 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 16 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 16 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 16 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 15 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 15 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 15 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-10-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-28
- EL SOCIO UNICO HA CAMBIADO SU NOMBRE DE "REINECKE + POHL SUN ENERGY AG" POR EL DE "COLEXON ENERGY AG"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21939 , F 147, S 8, H M 390962, I/A 14 (26/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-28