COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA SL - EXTINGUIDA
Provincia Burgos
Razón Social COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA SL
CIF B09267576
Actividad Educación primaria
Página Web www.campolara.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Miranda Sanz Luis
VINCULACIONES DE COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Pablo Gomez Fernando | Secretario | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
De Pablo Gomez Fernando | Consejero | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
De Pablo Gomez Fernando | Apoderado Solidario | 22/08/2018 | 14/12/2018 |
Hernaez Garcia Sira | Consejero | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
Hernaez Garcia Sira | Apoderado Solidario | 22/08/2018 | 14/12/2018 |
Miranda Sanz Luis | Consejero | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
Miranda Sanz Luis | Presidente | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
Miranda Sanz Luis | Consejero Delegado | 07/06/2012 | 14/12/2018 |
Galvan Casas Maria Teresa | Apoderado | 07/06/2012 | |
Miguel Miguel Ana Marta | Consejero Delegado Solidario | 07/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 192, S 8, H BU 2884, I/A 22 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 192, S 8, H BU 2884, I/A 22 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 191, S 8, H BU 2884, I/A 21 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 191, S 8, H BU 2884, I/A 20 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-09
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 191, S 8, H BU 2884, I/A 19 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-09
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 191, S 8, H BU 2884, I/A 19 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-09
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-09
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472, L 263, F 190, S 8, H BU 2884, I/A 18 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-09