COLAS MOTOR SL - EXTINGUIDA
Razón Social COLAS MOTOR SL
CIF B50729581
Capital Social 300500.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COLAS MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLAS MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUILON-RAMBLA EAA SLP | Administrador Concursal | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Colas Aparicio Vicente | Liquidador | 26/12/2018 | 22/01/2019 |
Colas Aparicio Vicente | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | |
Colas Aparicio Vicente | Administrador Unico | 20/08/2013 | 26/12/2018 |
Colas Aparicio Vicente | Administrador Solidario | 04/11/2011 | 20/08/2013 |
Gracia Blasco Maria Guadalupe | Apoderado Mancomunado | 20/08/2013 | |
Lopez Lanaspa Abel | Administrador Solidario | 04/11/2011 | 20/08/2013 |
Sola Romeo Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 20/08/2013 | |
Lopez Lanaspa Abel | Administrador Unico | 04/11/2011 |
ACTOS BORME DE COLAS MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLAS MOTOR SL
Nif:B50729581
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:05/12/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLAS MOTOR SL
Nif:B50729581
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
Conclusión del concurso, CESE de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor, y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:05/12/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLAS MOTOR SL
Nif:B50729581
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:09/10/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLAS MOTOR SL
Nif:B50729581
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor "COLAS MOTOR, S.L.", la intervención de las facultades de administración y el nombramiento de administrador concursal
Fecha de Resolución:09/10/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLAS MOTOR SL
Nif:B50729581
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:AGUILON-RAMBLA EAA SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:09/10/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:09/10/2018
Número Procedimiento Concursal:323/2018
Datos Registrales:
Tomo:
3291
Libro:
0
Folio:
215
Hoja:
8-21154
Inscripción:
13
Fecha Inscripción22/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 13 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 12 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 215, S 8, H Z 21154, I/A 12 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-50