COLABORACIONES MUNITEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav Dalt, 11
Código Postal 08024
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLABORACIONES MUNITEC SL
CIF B38833851
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Página Web www.munitec.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Mutua Nacional De Ingenieros Tecnicos Colegiados D
VINCULACIONES DE COLABORACIONES MUNITEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLABORACIONES MUNITEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerdan Arizcuren Julian | Liquidador | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Presidente | 19/08/2011 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Consejero Delegado | 19/08/2011 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Consejero | 19/08/2011 | 18/05/2015 |
Cerdan Arizcuren Julian | Miem.Con.Dir | 25/10/2011 | 18/05/2015 |
Mutua Nacional De Ingenieros Tecnicos Colegiados D | Socio Unico | 23/02/2010 | 18/05/2015 |
Ramirez Andreo Javier | Consejero | 23/02/2010 | 18/05/2015 |
Servera Sancho Joan | Secretario | 23/02/2010 | 18/05/2015 |
Servera Sancho Joan | Consejero | 23/02/2010 | 18/05/2015 |
Servera Sancho Juan | Secretario | 18/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLABORACIONES MUNITEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 223, S 8, H B 426490, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 223, S 8, H B 426490, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 223, S 8, H B 426490, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Consejero Delegado
Liquidador
M.O.D.MED.SE
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 223, S 8, H B 426490, I/A 13 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
M.O.D.MED.SE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 222, S 8, H B 426490, I/A 12 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 222, S 8, H B 426490, I/A 11 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
- CL TRAVESSERA DE DALT 11 13 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43196 , F 222, S 8, H B 426490, I/A 10 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 155, S 8, H TF 38179, I/A 9 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 10. Otros.-A) Fecha de cierre del ejercicio. Cada ejercicio social terminará y cerrará el día treinta y uno de diciembre de cada año. B) Cuentas anuales. El órgano de administración formulará en el plazo de tres meses a contar del cierre del ejercicio social, con arreglo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 155, S 8, H TF 38179, I/A 8 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Miem.Con.Dir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 154, S 8, H TF 38179, I/A 7 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-38