COHERMAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Eduardo Torroja, 24
Código Postal 28946
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Razón Social COHERMAN SA
CIF A78270584
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COHERMAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COHERMAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mantecon Latorre Felix | Administrador Solidario | 21/08/2012 | 19/07/2023 |
Mantecon Latorre Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 21/08/2012 | 19/07/2023 |
Mantecon Latorre Maria Del Pilar | Liquidador | 19/07/2023 | 19/07/2023 |
Mantecon Latorre Emilio | Consejero Delegado Solidario | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Emilio | Presidente | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Emilio | Consejero | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Felix | Consejero Delegado Solidario | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Felix | Consejero | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Maria Del Pilar | Consejero Delegado Solidario | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
Mantecon Latorre Maria Del Pilar | Secretario | 17/04/2009 | 21/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COHERMAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 176, S 8, H M 54194, I/A 11 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 176, S 8, H M 54194, I/A 11 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 176, S 8, H M 54194, I/A 11 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 176, S 8, H M 54194, I/A 11 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 176, S 8, H M 54194, I/A 10 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 173, S 8, H M 54194, I/A 9 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 173, S 8, H M 54194, I/A 9 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 173, S 8, H M 54194, I/A 9 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28