COHALLMOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ REY SANCHO 7 - LOCAL 3, SANTA PONSA.
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social COHALLMOLA SL
CIF B57286908
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 24/06/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE COHALLMOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COHALLMOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lilley Derek | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 22/04/2021 |
Lilley Edward Maximilian | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 22/04/2021 |
Lilley Samuel Edward | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 22/04/2021 |
Lilley Samuel Edward | Liquidador | 22/04/2021 | 22/04/2021 |
Walker Ronald | Administrador Mancomunado | 02/07/2014 | 22/04/2021 |
Lilley Derek | Administrador Unico | 02/07/2014 |
ACTOS BORME DE COHALLMOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 6 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 5 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 5 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 218, S 8, H PM 47725, I/A 5 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-07
- C/ REY SANCHO 7 - LOCAL 3, SANTA PONSA. (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 217, S 8, H PM 47725, I/A 4 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-07