COFRAN EXPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Virazón (Pgo. Ind. Los Vientos), 7
Código Postal 46119
Municipio Nàquera/Náquera
Provincia Valencia
Razón Social COFRAN EXPORT SL
CIF B98538721
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 10/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COFRAN EXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COFRAN EXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFRAN CITRICOS SL | Administrador Unico | 16/07/2013 | 14/01/2015 |
Soriano Barbeta Consuelo | Liquidador Unico | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
Tarazon Soriano Francisco Jose | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 14/01/2015 |
Tarazon Soriano Maria Amparo | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 14/01/2015 |
Tarazon Soriano Salvador | Apoderado Solidario | 16/07/2013 | 14/01/2015 |
ACTOS BORME DE COFRAN EXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 4 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 4 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 65, S 8, H V 154900, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 64, S 8, H V 154900, I/A 2 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
- DESIGNACION PERSONA FISICA REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRADORA UNICA: DOÑA CONSUELO SORIANO BARBETA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 63, S 8, H V 154900, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 63, S 8, H V 154900, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46
Dirección:C/ VIRAZON 7 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS VIENTES (NAQUERA)
Comienzo de operaciones:10/05/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y explotación forestal, agrícola, ganadera, avícola, pecuaria y de otras de análoga naturaleza, de las mismas. La explotación de fincas rusticas, la comercialización de productos hortofrutícolas, tanto al p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 63, S 8, H V 154900, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46