COFIMMO SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MUELLE DE PONIENTE S/N - CENTRO DE NEGOCIOS
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social COFIMMO SPAIN SL
CIF B54563176
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/04/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COFIMMO SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COFIMMO SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertrand Christine | Liquidador | 12/07/2013 | 12/07/2013 |
Bertrand Christine | Administrador Unico | 12/05/2011 | 12/07/2013 |
Cotte Gilbert Jean Jacques | Apoderado | 19/05/2011 | 12/07/2013 |
ACTOS BORME DE COFIMMO SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 23, S 8, H A 125440, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 23, S 8, H A 125440, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 23, S 8, H A 125440, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 23, S 8, H A 125440, I/A 3 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 23, S 8, H A 125440, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 22, S 8, H A 125440, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-03
Dirección:C/ MUELLE DE PONIENTE S/N - CENTRO DE NEGOCIOS (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:29/04/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Compraventa, alquiler, tenencia y explotación de toda clase de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 22, S 8, H A 125440, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-03