COFESEG SOLAR SL
Municipio Zafra
Provincia Badajoz
Razón Social COFESEG SOLAR SL
CIF B06524557
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 20/12/2007
Teléfono 92 456 31 56
Página Web www.cofeseg.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Barrena Oliva Jose Carlos
ORGANIGRAMA DE COFESEG SOLAR SL
VINCULACIONES DE COFESEG SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COFESEG SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrena Oliva Ana Isabel | Apoderado | 16/05/2012 | |
Barrena Oliva Jose Carlos | Administrador Unico | 03/05/2012 |
ACTOS BORME DE COFESEG SOLAR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 188, S 8, H BA 19731, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-06
- EL CESE Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR UNICO SE EFECTUA CON FECHA DE EFECTOS DE 1/5/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 188, S 8, H BA 19731, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 188, S 8, H BA 19731, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 425 , F 188, S 8, H BA 19731, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-35-06